Hanes ariannol AGE CONCERN GWYNEDD A MON (CYNGOR HENOED GWYNEDD A MON)

Rhif yr elusen: 507239
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £635.41k £639.23k £566.43k £598.53k £733.07k
Cyfanswm gwariant £595.85k £636.09k £584.71k £619.17k £705.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £1.63k £2.17k £3.62k £12.78k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £108.08k £103.54k £93.74k £113.29k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £516.44k £447.00k £487.65k £601.18k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £13.07k £13.72k £13.53k £5.81k
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £1.63k £2.17k £3.62k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £591.75k £540.64k £562.07k £657.35k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £8.25k £8.67k £4.82k £5.04k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £925 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0