Ymddiriedolwyr NORTH LANCASHIRE COUNSELLING SERVICE
Rhif yr elusen: 1165841

Rhybudd rheoleiddiol

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Donald Clements | Ymddiriedolwr | 22 October 2021 |
|
|
||||
Christiaan Morgan | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Anthony Trevor Thornton | Ymddiriedolwr | 28 March 2020 |
|
|
||||
Kathryn Crameri | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Christine Ann Hill | Ymddiriedolwr | 11 January 2019 |
|
|
||||
Rebekah Bailey | Ymddiriedolwr | 03 May 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.