ymddiriedolwyr THEATRE VERSUS OPPRESSION
Rhif yr elusen: 1169337
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MARGARET PATRICIA AMES | Cadeirydd | 01 April 2018 |
|
|
||||
Hilary Jenner Smith | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Nelson Andres Viveros | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Dr Llinos Rhianedd Roberts | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||
Hazel Parsons | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
MICHAEL THOMAS MOIRE HARTLEY BAHONS | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.