Hanes ariannol JB'S BEFORE AND AFTER SCHOOL CLUB AND JB TOTS

Rhif yr elusen: 1166042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £249.08k £264.77k £267.24k £257.14k £332.29k
Cyfanswm gwariant £245.38k £226.47k £265.92k £303.39k £307.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £185.96k £203.50k £193.16k £167.80k £233.11k