Ymddiriedolwyr SECONDARY FIRST

Rhif yr elusen: 1165614
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DAVID ADRIAN GRIEF Ymddiriedolwr 04 November 2017
Dim ar gofnod
PATRICIA MARGARET TREACY Ymddiriedolwr 14 June 2016
Dim ar gofnod
HANNAH REGINA RUSSELL Ymddiriedolwr 03 June 2016
Dim ar gofnod
MARALYN SUSAN KALMAN Ymddiriedolwr 05 April 2016
Dim ar gofnod
LAURENCE JONATHAN KALMAN Ymddiriedolwr 18 December 2015
Dim ar gofnod
JEFFREY PHILIP KALMAN Ymddiriedolwr 18 December 2015
Dim ar gofnod
ELLIOT SELIM CHOUEKA Ymddiriedolwr 17 December 2015
Dim ar gofnod