Hanes ariannol THE CUNMONT CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1165837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.68k | £74.96k | £76.39k | £2.28m | £300.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.57k | £46.92k | £48.75k | £47.04k | £173.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £1.75m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £1.75m | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £67.33k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £458.59k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £46.84k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £200 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £4.34k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £42.50k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £200 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.