Hanes ariannol COMMUNITY EMERGENCY RESPONSE TEAM LIMITED

Rhif yr elusen: 1166201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £780 £9.71k £3.20k £10.71k £5.27k
Cyfanswm gwariant £540 £7.94k £6.91k £8.85k £7.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A