Hanes ariannol ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU LYCEE INTERNATIONAL DE LONDRES

Rhif yr elusen: 1169641
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.81k £8.54k £25.90k £27.74k £22.71k
Cyfanswm gwariant £6.57k £8.54k £25.87k £25.78k £23.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A