Hanes ariannol BENFIELD BOWLING CLUB

Rhif yr elusen: 1168108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.59k £25.09k £6.24k £7.18k £9.35k
Cyfanswm gwariant £8.79k £9.36k £11.47k £8.96k £12.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £21.19k N/A N/A N/A