ymddiriedolwyr NIOKOLO NETWORK
Rhif yr elusen: 1169126
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (46 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr TABITHA NDIAYE | Cadeirydd | 29 November 2015 |
|
|
||||
Lorraine Alexandra Clark | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Claire Myriam Clement | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|
||||
Roxanna Angel Rawson | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
Dr Federica Dal Pesco | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
DR Matthis Drolet PhD | Ymddiriedolwr | 21 December 2016 |
|
|
||||
Dr Daphne Kerhoas | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.