Hanes ariannol ST CLEMENT'S COMMUNITY CENTRE(ORDSALL AND SALFORD QUAYS)

Rhif yr elusen: 1166401
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £50.46k £312.01k £75.05k £33.62k £15.94k
Cyfanswm gwariant £52.49k £308.29k £92.83k £53.92k £7.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A