ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST ANDREW STOKE NEWINGTON
Rhif yr elusen: 1169368
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev CHARIS AMELIA ENGA | Cadeirydd | 27 February 2016 |
|
|
||||
Renee Nembhard Andrade | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Keisha Nembhard | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
IVAN JAMES | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
JOHN FLETCHER | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.