Hanes ariannol THE ALTENBURG FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1170216
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.95k | £127.30k | £1.28m | £64.14k | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £205.37k | £126.91k | £82.12k | £76.11k | £240.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.26m | N/A | £1.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £19.92k | N/A | £51.10k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £82.12k | N/A | £224.72k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | £1.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £12.44k | N/A | £13.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £69.67k | N/A | £209.46k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £1.62k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £14.07k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.