Ymddiriedolwyr HUBBERSTON AND HAKIN COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1168883

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEAN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
PAUL ROBINSON | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
SUSAN COUNCIL | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Adrian Jones | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Susan Patricia Twigg | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Peter Abel Llewellyn | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Jacqueline Davies | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
||||
Pam McGillivray | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
NORMA BARLOW | Ymddiriedolwr | 08 December 2016 |
|
|
||||
Lynda Mary Jones | Ymddiriedolwr | 08 December 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.