Ymddiriedolwyr FOPS (FRIENDS OF PORTFIELDS SCHOOL)

Rhif yr elusen: 1170036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JAYNE ELRICK Cadeirydd 20 May 2016
Dim ar gofnod
Kelly Teresa Wilson Ymddiriedolwr 31 January 2022
Dim ar gofnod
Gemma Anne Bartlett Ymddiriedolwr 01 December 2021
Dim ar gofnod
Victoria Sara Evans Ymddiriedolwr 30 November 2020
Dim ar gofnod
Rea Therese Kelly Ymddiriedolwr 24 April 2019
Dim ar gofnod
Katherine Jane Alderman Ymddiriedolwr 26 November 2018
Dim ar gofnod
Nikki Marshall Ymddiriedolwr 25 April 2018
Dim ar gofnod