Hanes ariannol STOCKPORT TRINITY CRICKET CLUB
Rhif yr elusen: 1168905
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/11/2018 | 03/11/2019 | 03/11/2020 | 03/11/2021 | 03/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.02k | £21.18k | £73.12k | £60.30k | £29.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.23k | £20.72k | £17.33k | £36.89k | £59.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £600 | £10.00k | £18.95k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.