Hanes ariannol HOLYWELL LEISURE CENTRE/CANOLFAN HAMDDEN TREFFYNNON
Rhif yr elusen: 1170729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2019 | 06/04/2020 | 06/04/2021 | 06/04/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £837.17k | £825.28k | £698.89k | £760.34k | £877.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £796.36k | £792.75k | £637.36k | £751.67k | £919.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £127.17k | £134.07k | £597.55k | £250.68k | £196.94k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £127.17k | £134.07k | £597.55k | £250.68k | £196.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £681.93k | £663.30k | £83.79k | £475.32k | £656.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £28.07k | £27.91k | £17.55k | £34.35k | £24.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.03k | £7.05k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £788.33k | £785.70k | £637.36k | £751.67k | £919.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.03k | £7.05k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.