Hanes ariannol DEEP GLOBAL

Rhif yr elusen: 1171035
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 53 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.95k £3.26k £3.06k £200 £6.54k
Cyfanswm gwariant £6.51k £4.11k £2.47k £197 £7.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A