Hanes ariannol OM NAMAH SHIVAY SOCIETY

Rhif yr elusen: 1173035
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 94 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.18k £510 £1.06k £60 £60
Cyfanswm gwariant £4.01k £0 £1.00k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A