Ymddiriedolwyr KANZ UL IMAN CENTRAL JAMI'A MOSQUE
Rhif yr elusen: 1171255

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSHTAQ HUSSAIN | Cadeirydd | 09 February 2014 |
|
|
||||
Tariq Karim | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
HABIB KHAN | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||
MOHAMMED SIDDIQUE | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
ALLAH DITTA | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
MOHAMMED AZAM | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
MUHAMMAD MAQBOOL | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
MOHAMMED ASHRAF | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
MOHAMMED SHAHBAN | Ymddiriedolwr | 09 February 2014 |
|
|
||||
MUHAMMAD SHEHZAD | Ymddiriedolwr | 09 February 2014 |
|
|
||||
AMIR ZAMAN | Ymddiriedolwr | 09 February 2014 |
|
|
||||
MOHAMMED YOUNIS | Ymddiriedolwr | 09 February 2014 |
|
|
||||
Abdul Sattar | Ymddiriedolwr | 09 February 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.