Hanes ariannol QUBA-E-SIDDIQUE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1170286
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 93 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £45.23k £58.11k £28.92k £36.60k £18.00k
Cyfanswm gwariant £32.30k £32.82k £19.64k £24.28k £13.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A