Ymddiriedolwyr KENT THANET TAMIL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1171247

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 140 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THAVAKUMAR THAMOTHARAMPILLAI | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
DEELIPAN RAJAMOHAN | Ymddiriedolwr | 02 March 2024 |
|
|
||||
GOPALAPILLAY VINOTHARAJA | Ymddiriedolwr | 02 March 2024 |
|
|
||||
RAVEENDRAN VALLIPURANATHAN | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Rajakumar Sinnathurai | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
AJAY AATHI | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
VANITHARAN NAVARATNAM | Ymddiriedolwr | 23 February 2016 |
|
|
||||
SIVASOTHY KIRUPAKARAN | Ymddiriedolwr | 05 February 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.