ymddiriedolwyr SETTLE COMMUNITY LIBRARY
Rhif yr elusen: 1170977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Anne Burridge | Cadeirydd | 01 May 2019 |
|
|
||||
Alexander Heyworth | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Marie Florence Elizabeth Pearson | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Geraldine Anne Reardon | Ymddiriedolwr | 12 April 2024 |
|
|
||||
Wendy Rose Cubie | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
John Richard Anderton | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Susan Leona Fisher | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.