Hanes ariannol LOUISE AND SARAH MEMORIAL FUND

Rhif yr elusen: 1170916
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 123 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2019 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023
Cyfanswm Incwm Gros £21.13k £8.11k £1.78k £1.00k £3.00k
Cyfanswm gwariant £23.03k £4.54k £1.67k £2.55k £888
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A