Ymddiriedolwyr BAR HILL CHURCH
Rhif yr elusen: 1170176

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Wendy Wale | Cadeirydd | 20 April 2023 |
|
|
||||
Rosemary Jane Pryke | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|
||||
Susan Hilson | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Chappell | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Pamela Joy Vendy | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Hannah Lucy Wright | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Ian Horne | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Iain Spence | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Malcolm Leslie Cox | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Robert Chappell | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Lesley Elizabeth Bennett | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Eleanor Tod | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Andrew Ingle | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.