ymddiriedolwyr SUSTAINABLE ST ALBANS
Rhif yr elusen: 1173118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Alan Hugh Gibbons LLB Hons | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Laura Katrena Matheson Grenier FCCA, MA | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Ruth Montague James BA Hons | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Dr Peter Lawrence Block PhD MBABSc | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Jill Watson BSc, MSc | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
JACK EASTON | Ymddiriedolwr | 19 May 2017 |
|
|
||||
LESLEY HELEN FLOWERS BA MSC MBA | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.