Ymddiriedolwyr LANDYWOOD AND DISTRICT VOLUNTARY HELP CENTRE
Rhif yr elusen: 508946

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Meryl Wood | Ymddiriedolwr | 06 January 2025 |
|
|
||||
RUTH BATES | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
BRIAN TALBOT | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
||||
TRISH TAYLOR | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|
||||
ANN MORAN | Ymddiriedolwr | 20 July 2011 |
|
|
||||
JANET JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYNN CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARION CHERRINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.