Ymddiriedolwyr EAST BUDLEIGH WITH BICTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1171367

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Eveline Allan | Cadeirydd | 01 September 2020 |
|
|
||||
Hollie Charlotte Gay MSc | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Louis James Walter Allan | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
John Hamilton Armour | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Alexander John Duncan Houston | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Nicholas Andrew Stanford James | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
BONNIE ANNE BLACKWELL | Ymddiriedolwr | 31 May 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.