Hanes ariannol CYMDEITHAS RHIENI AC ATHRAWON YSGOL GYFUN GLANTAF LLANDAF (PARENT TEACHER ASSOCIATION GLANTAF COMPREHENSIVE SCHOOL, LLANDAFF)

Rhif yr elusen: 509116
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £8.39k £1.05k £4.90k £7.49k £2.36k
Cyfanswm gwariant £4.98k £1.37k £109 £1.64k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A