Hanes ariannol LITTLE PIPS

Rhif yr elusen: 1171271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £54.86k £103.09k £81.95k £70.29k £85.44k
Cyfanswm gwariant £43.36k £73.70k £89.60k £71.19k £91.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £65.54k £62.70k £68.60k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A