ymddiriedolwyr PEMBROKESHIRE SAMARITANS
Rhif yr elusen: 1170854
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Mary Neale | Cadeirydd | 04 August 2022 |
|
|
||||
Anne Lloyd Ponisch | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Peter Robinson | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Donna Battersby | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Garry Owen Evans | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Terrence John Power | Ymddiriedolwr | 26 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.