ymddiriedolwyr PARTICIPATORY CITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1175174
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL CHARLES COUGHLIN | Cadeirydd | 03 April 2017 |
|
|
||||
Noel Moka | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Olivia Smith | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Rosanna Vitiello | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Maisha Akil Scafe-Smith | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Thomas Edward hook | Ymddiriedolwr | 21 August 2019 |
|
|
||||
Roland Harwood | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Alessandro Ricci | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|
||||
Sophia Elizabeth Looney | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|||||
HANNAH CONNIE RIGNELL | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.