ymddiriedolwyr DUBAI COLLEGE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1173243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL LAMBERT | Cadeirydd | 13 February 2017 |
|
|
||||
Peter Hill | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Benjamin Blackwood | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
||||
TAMMY MAKHOUL | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
KIERAN DEMPSEY | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
ANJU MADNANI | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
DEBRA TURPIE | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.