Hanes ariannol GLOUCESTERSHIRE & WORCESTERSHIRE 4X4 RESPONSE

Rhif yr elusen: 1172533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (77 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £12.98k £5.49k £7.36k £15.20k £13.15k
Cyfanswm gwariant £10.85k £13.25k £6.34k £6.43k £8.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A