ymddiriedolwyr DARTINGTON COMMUNITY CHOIR
Rhif yr elusen: 1172585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER ROBINSON | Cadeirydd | 08 October 2018 |
|
|
||||
Katherine Mary Cameron | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Sebastian Pigott | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Rachel Bridgman | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Diana Margaret Wharton | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Carolyn Stewart | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Daphne Driver | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Wendy Newman | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
MARGARET BONNER | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Robyn Curtis Roberts | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
Teresa Stubbs | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.