Hanes ariannol WATFORD VELMURUGAN TRUST (WVMT UK)
Rhif yr elusen: 1174203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (30 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.79k | £31.15k | £29.82k | £29.20k | £33.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.60k | £28.82k | £24.79k | £38.18k | £73.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £32.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.