Hanes ariannol CREATED TO WORSHIP

Rhif yr elusen: 1177078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/05/2020 01/05/2021 01/05/2022 01/05/2023 01/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.77k £100 £2.05k £0 £0
Cyfanswm gwariant £17.84k £1.59k £164 £49 £200
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A