ymddiriedolwyr THE ARCHBISHOP'S PALACE CONSERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1173486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
His Honour Andrew Alfred Goymer | Cadeirydd | 08 August 2017 |
|
|
||||
Gabriella Howell | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
Bethany Grace Walker | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Margaret Anderson | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Dr Charles Damien Shee | Ymddiriedolwr | 07 May 2021 |
|
|||||
Neil Rodney Williams | Ymddiriedolwr | 21 August 2019 |
|
|
||||
Roger Oliver House | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|
||||
JOHN BARRY EDWARDS-WINSER | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||
Prof NICHOLAS RUSHBY | Ymddiriedolwr | 14 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.