ymddiriedolwyr HEALTHWATCH ISLINGTON
Rhif yr elusen: 1173157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Amartey Adjaidoo | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Nathan Allcott-Watson | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Charlotte Thaadsaayini Sivanathan | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Chloe Alleyne Wright | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Kate Komala Overall | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Ewan MacLeod | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Ralph Hughes | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.