Ymddiriedolwyr THE ICMIF FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1179919

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Phillip Wesseling | Cadeirydd | 29 May 2019 |
|
|
||||
Hilde Vernaillen | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Anthony John Phillips | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Ayanda Nokukhanya Seboni | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Dr Jaime Aristotle Alip | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Margaret Ann Torrance | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
ELIZABETH LOUISE GREEN | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Nelson Kuria | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||
Sangita Kamble | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
SABBIR PATEL | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.