Ymddiriedolwyr THE YARDARM FOLK ORCHESTRA

Rhif yr elusen: 1173841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Linda Hilary Hayden Cadeirydd 20 May 2019
Dim ar gofnod
Irene Rosalie Southgate Ymddiriedolwr 10 July 2023
Dim ar gofnod
Catherine Margaret Olive Haines Ymddiriedolwr 20 May 2019
Dim ar gofnod
SUSAN MARIE CHIPPERFIELD Ymddiriedolwr 18 May 2015
Dim ar gofnod
GILLIAN HELEN JOHN Ymddiriedolwr 07 January 2010
Dim ar gofnod
MALCOLM JOHN REID Ymddiriedolwr 01 August 2008
Dim ar gofnod