Hanes ariannol BISONG FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1175108
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 423 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.70k £2.84k £14.26k £19.26k £0
Cyfanswm gwariant £10.86k £3.88k £11.61k £20.30k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A