Hanes ariannol THE LONDON NAUTICAL SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1175001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £48.04k £29.68k £31.44k £87.59k £83.72k
Cyfanswm gwariant £37.95k £32.34k £6.81k £58.35k £68.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A