Hanes ariannol BRIGHTON ROAD BAPTIST CHURCH PLAYSCHOOL
Rhif yr elusen: 1175988
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 13/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.44k | £70.08k | £73.01k | £54.35k | £34.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.38k | £63.62k | £71.68k | £70.46k | £60.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.99k | £47.98k | £62.44k | £38.70k | £29.13k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.