Ymddiriedolwyr THE MANCHESTER ROYAL INFIRMARY NURSES FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 510418

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Thonet | Cadeirydd | 22 April 2017 |
|
|
||||
Ann Cook | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Charles Turner | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Enid Joanne Dawrant | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Liz Walker | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
Nigel Booth | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
CAROL HELMER | Ymddiriedolwr | 21 May 2010 |
|
|
||||
PAULINE HEWITT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN HARRINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRANCES ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANICE CLINNING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUNE WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET RISTE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.