Hanes ariannol INSPIRED FUTURES

Rhif yr elusen: 1176201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £87.16k £60.94k £34.78k £60.00k £122.92k
Cyfanswm gwariant £81.57k £103.24k £31.98k £52.00k £109.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £29.67k N/A N/A £68.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £30.00k N/A N/A £46.00k £7.20k