ymddiriedolwyr SAMARITANS OF GRANTHAM
Rhif yr elusen: 1173633
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Mary Bonser | Cadeirydd | 13 January 2022 |
|
|
||||
Jane Anne Fletcher | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Lynn Ferguson | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|||||
Rachel Angela West | Ymddiriedolwr | 16 July 2022 |
|
|
||||
Mavis Ursula Streeter | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Anne McDonnell | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Andrew Pughe-Jones | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Andrew John Beddows | Ymddiriedolwr | 11 July 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.