Hanes ariannol FAVERSHAM AND VILLAGES REFUGEE SOLIDARITY GROUP

Rhif yr elusen: 1180448
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.64k £11.24k £16.71k £14.40k £10.64k
Cyfanswm gwariant £9.54k £9.08k £14.20k £18.28k £10.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A