Hanes ariannol BRANT BROUGHTON PLAYING FIELD ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 510579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.38k £5.64k £12.23k £11.87k £24.67k
Cyfanswm gwariant £9.00k £6.95k £5.82k £11.59k £15.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £3.91k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £4.92k £500 £6.84k