ymddiriedolwyr IN ANOTHER PLACE
Rhif yr elusen: 1177038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESLEY ANN SHARP | Cadeirydd | 26 June 2017 |
|
|
||||
Carolyn Cowperthwaite | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Sharon Thornton | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Sarah Essien | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Christine Mary Cole | Ymddiriedolwr | 20 January 2024 |
|
|
||||
Allan Padin | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Laura Helen Marsh | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Jan Cullen | Ymddiriedolwr | 15 February 2018 |
|
|
||||
ANNIE SPIERS | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.